科技金融在线 | 2023-10-23
10月22日,中金公司发布公告称,由于工作变动,公司董事长沈如军辞职,自2023年10月22日起生效。同时,经中央汇金推荐,董事会同意提名陈亮为公司第二届董事会执行董事候选人;在选举陈亮为公司执行董事的议案获得股东大会通过的前提下,并选举陈亮担任公司第二届董事会董事长及法定代表人。
就在中金公司发布公告的同日,中国银河公告表示,公司董事长陈亮因工作安排辞职,自即日起至选举产生该公司新任董事长之前,由该公司副董事长、总裁王晟代行董事长职责。
值得一提的是,作为同属中央汇金旗下的券商,中金公司和中国银河之间的高层调动已早有先例。例如,2022年7月13日,中金公司原投资银行部负责人王晟,加入了中国银河并担任总裁一职。
公告资料显示,陈亮,1968年1月出生,现年55岁,1989年7月毕业于新疆大学数学专业(本科),2016年1月自复旦大学取得高级管理人员工商管理硕士学位。
1994年10月至2001年2月,陈亮历任新疆宏源信托投资股份有限公司计算机部主任、证券部副总经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理;2001年2月至2009年9月历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、总经理助理、新疆营销经纪中心总经理、经纪业务总部总经理;2009年9月至2015年1月担任宏源证券股份有限公司副总经理、宏源期货有限公司董事长。
2014年12月至2019年5月,陈亮开始担任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源集团股份有限公司总经理、申万宏源西部证券有限公司执行董事;2015年8月至2019年5月担任申万宏源西部证券有限公司党委书记。
2019年6月,陈亮开始在中国银河任职,至2023年10月历任中国银河总裁、副董事长、董事长;自2022年9月起至2023年10月担任中国银河金融控股有限责任公司非执行董事。
而除了董事长一职外,中金公司总裁也同步发生变动。由于年龄原因,黄朝晖提出辞去中金公司执行董事、董事会战略与ESG委员会成员、风险控制委员会成员、总裁(首席执行官)及管理委员会主席职务,自2023年10月22日起生效。
同样,为保证公司良好的治理结构并确保公司日常经营不受影响,黄朝晖不再担任中金公司总裁(首席执行官)及管理委员会主席职务;聘任陈亮为公司管理委员会主席;吴波代为履行公司总裁(首席执行官)职责,直至公司聘任新任总裁(首席执行官)为止。